ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF REMEMBRANCE
Rhif yr elusen: 213364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraldine Amy Norris | Cadeirydd | 15 March 2017 |
|
|
||||
James Huw Dolphin | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Ada Christine Margaret Eberhardie | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Sarah Louise Chapman Galley | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
Philippa Anne Elizabeth Clare | Ymddiriedolwr | 12 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.