LECTURE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity is the provision and maintenance of a hall for use of the inhabitants of West Wickham for recreational and leisure time activities with the object of improving the condition of life for the said inhabitants, providing that the said hall shall not be used for any purpose which is inimical to the work of the Church of England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bromley
- Croydon
Llywodraethu
- 24 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
- WICKHAM HALL (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL DAVID SIMPSON | Cadeirydd |
|
||||||
Samantha Shield | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Louise Ling | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Ian Nicholas Grant | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|
||||
Olayemi Onigbode | Ymddiriedolwr | 22 August 2016 |
|
|
||||
TONY DUNNE | Ymddiriedolwr | 08 July 2012 |
|
|
||||
MR D WARSOP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR J SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR J MUSSELBROOK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.60k | £74.55k | £68.36k | £62.53k | £62.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.87k | £38.51k | £44.40k | £53.48k | £53.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.67k | £35.92k | £5.33k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mai 2022 | 206 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2020
(Mae'r cyfrifon |
25 Mai 2022 | 206 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 13 DECEMBER 1989 AS AMENDED BY SCHEME DATED 1 JUNE 1999 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22 AUG 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND MAINTENANCE OF A HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF WEST WICKHAM FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS PROVIDED THAT THE HALL SHALL NOT BE USED FOR ANY PURPOSE WHICH IS INIMICAL TO THE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND
Maes buddion
WEST WICKHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
78 Copse Avenue
WEST WICKHAM
Kent
BR4 9NP
- Ffôn:
- 02087779482
- E-bost:
- pam.hysted@lineone.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window