WARWICKSHIRE MARK BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 213476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide relief of distressed Mark Master Masons or their dependants. To meet present day needs of freemasons and all connected therewith as well as supporting the masonic principle of helping others and providing assistance and aid of an emergency or charitable nature.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £40,322
Cyfanswm gwariant: £35,270

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham
  • Dinas Coventry
  • Dudley
  • Sandwell
  • Solihull
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MR JAMES STEPHEN WRIGHT Cadeirydd
THE WILLIAM HENRY, 2nd LORD LEIGH MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
James Richard Freakley Ymddiriedolwr 16 November 2024
Dim ar gofnod
Andrew William Crees Ymddiriedolwr 16 November 2024
Dim ar gofnod
Howard Leslie Smith Ymddiriedolwr 18 November 2023
WARWICKSHIRE MASONIC BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
David Philip Fair Ymddiriedolwr 20 November 2021
Dim ar gofnod
Ian David Belsham Ymddiriedolwr 21 November 2020
Dim ar gofnod
Neil Edwin Austin Watkin Ymddiriedolwr 24 November 2018
Dim ar gofnod
Andrew Rowland Armbrister Ymddiriedolwr 21 November 2015
Dim ar gofnod
PAUL FRANK MASON Ymddiriedolwr 21 November 2015
Dim ar gofnod
Mr R Nigel Clemson Ymddiriedolwr 06 December 2013
Dim ar gofnod
JOHN DAVID EVANS Ymddiriedolwr 07 March 2012
Dim ar gofnod
CEDRIC FRANK STILES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.77k £13.89k £25.19k £26.79k £40.32k
Cyfanswm gwariant £20.08k £10.36k £10.04k £12.90k £35.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 24 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 24 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 02 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 02 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 22 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

22 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 01 Medi 2022 63 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 09 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 09 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
20
Henley Crescent
West Midlands
SOLIHULL
West Midlands
B91 2JD
Ffôn:
07968019073
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael