THE BUTLIN & ELBOROW HOUSING TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provisionof almshouses in Rugby Warwickshire with a preference for women
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 01 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
- 28 Medi 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- CATHERINE BUTLIN ALMSHOUSE CHARITY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.70k | £19.25k | £16.57k | £17.93k | £18.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.80k | £20.23k | £18.10k | £21.98k | £18.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 14 Rhagfyr 2018 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | 31 Hydref 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 14 Tachwedd 2017 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 05 Gorffennaf 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 11 OCTOBER 2006 AS AMENDED BY SCHEME DATED 9 JUNE 2010. AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18 AUG 2016 AS AMENDED BY SCHEME DATED 11 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
1A) THE PROVISION OF HOUSING ACCOMMODATION FOR POOR PERSONS; AND B) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS AS THE TRUSTEES DECIDE. 2) THE LAND IDENTIFIED IN PART 1 OF THE SCHEDULE MUST BE RETAINED BY THE TRUSTEES FOR USE FOR THE OBJECTS OF THE CHARITY
Maes buddion
BOROUGH OF RUGBY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window