ymddiriedolwyr HILLMORTON CHARITIES FOR THE POOR
Rhif yr elusen: 213570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Guy Steele-Bodger | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Fiona Clare Cameron | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Stephen Paul Ellard | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Anne Roxborough | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Josephine Royle | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Rev Steve Gold | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
HELEN KAY BA HONS | Ymddiriedolwr | 03 February 2015 |
|
|
||||
WALTER GOODMAN | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
MISS K M LAWRENCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.