Ymddiriedolwyr CRH CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 213579

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER MOORE STAFFORD | Cadeirydd | 09 October 2015 |
|
|
||||
Stephen Devlin | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Dr Declan Laurence Hyland | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
Amanda Falk | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Hugh John Joseph Rylands | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
DIANA MARGARET COLQUHOUN | Ymddiriedolwr | 06 February 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.