ymddiriedolwyr THE CUFFLEY HALL
Rhif yr elusen: 213603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROY PAPWORTH | Cadeirydd | 10 September 2013 |
|
|
||||
Jessica Hollings | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Ivan Karl Moody | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Jennifer Ann Holding | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Alan Goodwin Shields | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Susan Field | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Brent Cheetham | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
NIGEL CROOK | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|
||||
LYN BAYNHAM | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
Robert Knight | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
|
||||
PAT LOVATT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.