Hanes ariannol FAITH IN FAMILIES
Rhif yr elusen: 213692
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £1.06m | £983.42k | £1.01m | £988.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65m | £1.52m | £1.39m | £1.46m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £71.05k | £25.63k | £61.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £170.41k | £79.39k | £99.69k | £97.49k | £69.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.45k | £64 | £252 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.31m | £953.80k | £855.03k | £886.13k | £892.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.05k | £30.22k | £28.45k | £25.04k | £26.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £65.00k | £1.01k | £29.84k | £28.49k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.71m | £1.43m | £1.27m | £1.34m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £102.83k | £91.46k | £114.92k | £121.17k | £75.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.47k | £25.38k | £21.27k | £22.09k | £20.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £57.72k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £9.26k | £9.26k | £5.53k | £3.66k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.