THE MAYER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing free-of-charge monthly public lectures, six per annum
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Wirral
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Butler | Ymddiriedolwr | 12 February 2022 |
|
|
||||
Viv Halliday | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||
HELEN JOY THOMAS | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
PAUL BLEWES ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
|
||||
KEVIN CHARLES SHARKEY | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|
||||
DAVID RONALD BARNES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANK WHITTAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89k | £1.92k | £1.95k | £2.02k | £2.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15k | £150 | £1.55k | £1.29k | £1.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 18 MARCH 1930 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 28 OCT 2016 as amended on 01 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE FREE LECTURES IN THE LECTURE HALL ON ANY SUBJECT CONCERNED WITH THE FURTHERANCE OF KNOWLEDGE OR CIVILISATION EXCEPT POLITICS OR RELIGION. 2. RESIDUE OF INCOME TO THE LIBRARY COMMITTEE OF THE BEBINGTON BOROUGH COUNCIL (FOR FULL DETAILS SEE CLAUSES 23 AND 24 OF SCHEME).
Maes buddion
BEBINGTON AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
89 STANTON ROAD
WIRRAL
CH63 3AT
- Ffôn:
- 07766163626
- E-bost:
- kevins47@talktalk.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window