Hanes ariannol CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 213811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £920.73k | £886.98k | £759.23k | £794.95k | £823.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £686.55k | £688.94k | £664.11k | £668.31k | £683.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £67.56k | £101.37k | £50.78k | £47.23k | £46.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £513.95k | £460.71k | £451.59k | £472.42k | £478.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £339.22k | £324.89k | £256.86k | £275.31k | £298.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £654.87k | £654.37k | £621.93k | £614.40k | £634.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.68k | £34.57k | £42.18k | £53.92k | £49.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.87k | £21.48k | £25.47k | £26.40k | £31.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £31.68k | £34.57k | £42.18k | £53.92k | £49.81k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.