Hudson's and Storer's Charities

Rhif yr elusen: 213831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Almshouses and poor relief

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £117,180
Cyfanswm gwariant: £212,796

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ROBERT HUDSON'S ALMSHOUSES (Enw blaenorol)
  • ROBERT HUDSON'S ALMSHOUSES AND OTHER CHARITIES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Chatfeild-Roberts Ymddiriedolwr 02 August 2017
NUFFIELD TRUST FOR THE FORCES OF THE CROWN
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN WILLIAM EASOM Ymddiriedolwr 02 August 2017
Dim ar gofnod
Dr ROBIN JAMES BRYANT Ymddiriedolwr 02 August 2017
Dim ar gofnod
CHARLOTTE SARAH BONSHOR Ymddiriedolwr 02 August 2017
Dim ar gofnod
BENJAMIN WILLIAM SHOULER Ymddiriedolwr 02 August 2017
Dim ar gofnod
TIMOTHY WEBSTER Ymddiriedolwr 02 August 2017
MELTON MOWBRAY TOWN ESTATE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod
MARTIN PETER COE Ymddiriedolwr 02 August 2017
Dim ar gofnod
PETER WILLIAM EASOM Ymddiriedolwr 01 January 1990
Dim ar gofnod
Rev Simon Frederic SHOULER Ymddiriedolwr
LONG CLAWSON PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN GARTON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £109.58k £362.68k £93.59k £320.66k £117.18k
Cyfanswm gwariant £33.06k £290.78k £251.04k £386.02k £212.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Medi 2022 330 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 10 Mawrth 2022 130 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED IN P.R. ON THE 3RD MAY 1910 (U.V.158 PAGE 52) AND SCHEME OF THE 5TH JANUARY 1967.
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF THE ALMSPEOPLE OF ROBERT HUDSON'S ALMSHOUSES.
Maes buddion
PARISH OF MELTON MOWBRAY
Hanes cofrestru
  • 01 Chwefror 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
COUNTY CHAMBERS
KINGS ROAD
MELTON MOWBRAY
LE13 1QF
Ffôn:
01664560181
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael