Dogfen lywodraethu ST MARY'S CHURCH HOMES
Rhif yr elusen: 213835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONVEYANCE DATED 09 JAN 1900 AS AMENDED BY SCHEME DATED 14 JAN 1971 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22 DEC 1987 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 02 MAR 1988 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 30 JAN 1992 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21 JAN 2019 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13 MAY 2019 as amended on 06 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ALMSHOUSE SHALL BE FOREVER HEREAFTER OCCUPIED BY POOR AND AGED PERSONS OF GOOD CHARACTER BEING BONA FIDE MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.