Ymddiriedolwyr ALLEN'S CHARITY

Rhif yr elusen: 213842
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 924 diwrnod

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV'D SIBLEY Cadeirydd 10 October 2012
LONG SUTTON CONSOLIDATED CHARITY
Derbyniwyd: 104 diwrnod yn hwyr
PHILLIPS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN RODGMAN'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
PHILLIP'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Corneliu Civchi Ymddiriedolwr 12 June 2023
PHILLIPS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Hayden Feetham Ymddiriedolwr 12 June 2023
PHILLIP'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
LONG SUTTON CONSOLIDATED CHARITY
Derbyniwyd: 104 diwrnod yn hwyr
THE SUTTON BRIDGE YOUTH CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Geoffrey Palmer Ymddiriedolwr 01 January 2020
LONG SUTTON MARKET HOUSE TRUST LTD
Derbyniwyd: 33 diwrnod yn hwyr
ANNE SCARLETT Ymddiriedolwr 13 October 2017
Dim ar gofnod
SUSAN BENFELL Ymddiriedolwr 08 September 2016
Dim ar gofnod
MRS D TAVNER Ymddiriedolwr 10 October 2012
Dim ar gofnod