CHARITY OF MISS ANN FARRAR BRIDEOAKE

Rhif yr elusen: 213848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Makes grant to individuals. The beneficiaries are communicants of the Church of England resident in the Diocese of York, Liverpool and Manchester.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £158,384
Cyfanswm gwariant: £72,368

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerefrog
  • Dinas Lerpwl
  • Dinas Manceinion
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHARITY OF MISS ANN FARRAR BRIDECAKE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAVID JOHN CLARKE Ymddiriedolwr
THE BRADSHAW GASS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID MICHAEL GIBSON Ymddiriedolwr
THE BRADSHAW GASS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD WILLIAM RUSBY Ymddiriedolwr
RIPLEY AND DISTRICT AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
HERBERT WILLIAM MAWER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
YORKSHIRE AGRICULTURAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN WARE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £104.22k £89.36k £111.13k £136.58k £158.38k
Cyfanswm gwariant £68.36k £28.88k £47.97k £87.06k £72.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 02 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 02 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 25 Ebrill 2024 80 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 25 Ebrill 2024 80 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 22 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 22 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 03 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 03 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
8 BLAKE STREET
YORK
YO1 8XJ
Ffôn:
01904625678
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael