ymddiriedolwyr THE SAVE THE CHILDREN FUND
Rhif yr elusen: 213890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Thomas George WINTER | Cadeirydd | 13 January 2020 |
|
|||||||
Laura Catherine King | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||
Jason Daniel Graeme Allen | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||
Jane Caroline Long | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||
Kirtbir Kaur Chahal | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||||
TIMOTHY FALLOWFIELD | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|||||||
Catherine Ann Doran | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||||
Dr Tsitsi Dadirai Chawatama-Kwambana | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||||
JESSICA CATHERINE GLADSTONE | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|||||||
Razia Khan | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||||
Kajal Odedra | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||||
Babatunde Soyoye | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||||
Dianna Patricia Melrose | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|
||||||
Arabella Elizabeth Duffield | Ymddiriedolwr | 17 February 2017 |
|
|
||||||
Anne Kathleen Fahy | Ymddiriedolwr | 14 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.