ymddiriedolwyr CHARITY OF ANNABELLE LADY BOUGHEY
Rhif yr elusen: 213899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare Pitchford | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Stuart Barber | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Councillor Bill Harper | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Councillor Jeremy Good | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Councillor Tom King | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Martin Pitchford | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|||||
Carol Scott | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
BRENDA FLOWERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFF CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.