ymddiriedolwyr ENGLISH NATIONAL BALLET
Rhif yr elusen: 214005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Alexander Rupert Gavin | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Sandra Janet Honess | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Fatemeh Sanaz Amidi | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Fay Marilyn Berk | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Kamara Gray | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||
Dr Shirley Thompson | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
Lady Deborah Buffini | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|||||
Christopher Alan Marks | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Ann Sloan | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
SUE BUTCHER | Ymddiriedolwr | 26 October 2018 |
|
|||||
CAROLINE AGNES MORGAN THOMSON | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.