ymddiriedolwyr THE PARACHUTE REGIMENTAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 214015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT COL Liam Cradden | Cadeirydd | 01 March 2018 |
|
|
||||
Christopher Brooksbank | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Brian Black | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Anthony Ellis | Ymddiriedolwr | 18 April 2020 |
|
|
||||
DAVID SMART | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Terence Wood | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
VICTOR THORN | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
MICHAEL WATTAM | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
David Singletary | Ymddiriedolwr | 27 March 2015 |
|
|
||||
PAUL BRYANT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.