Hanes ariannol MRS E LEGGETT

Rhif yr elusen: 214061
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2010 28/02/2011 28/02/2012 28/02/2013 28/02/2014
Cyfanswm Incwm Gros £72 £72 £49 £57 £41
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A