FRANCO-BRITISH SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities include organising events,encouraging the cultural and educational links between Britain and France.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Llundain
- Dinas Westminster
- Wandsworth
Llywodraethu
- 23 Mehefin 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD MICHAEL FAIRBAIRN | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|||||
George Frederick Merrylees | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
RT HON DOMINIC GRIEVE QC MP | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.90k | £18.18k | £11.98k | £14.87k | £7.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.86k | £21.18k | £16.02k | £17.34k | £14.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 09 Chwefror 2021 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 09 Chwefror 2021 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 NOVEMBER 1947 AND SPECIAL RESOLUTIONS OF 6 MAY 1964 AND 29 APRIL 1991
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND, AS ANCILLARY TO THAT OBJECT TO INCREASE AND DISSEMINATE IN THE UNITED KINGDOM KNOWLEDGE OF FRANCE AND THE FRENCH WAY OF LIFE, WITH PARTICULAR REFERENCE TO ITS ECONOMIC, SOCIAL, POLITICAL, HISTORICAL AND CULTURAL INSTITUTIONS AND DEVELOPMENTS, AND TO AFFORD OPPORTUNITIES FOR THE STUDY OF ALL ASPECTS OF FRENCH LIFE AND THOUGHT.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Franco-British Council
167-169 Great Portland Street
5th Floor
London
W1W 5PF
- Ffôn:
- 07494547261
- E-bost:
- info@franco-british-society.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window