Dogfen lywodraethu ST PANCRAS ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 214135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES UNDATED AND SCHEME OF 13 APRIL 1971 AMENDED 9 JUNE 1976, 28 JULY 1999, 15 NOVEMBER 2004, 15 DECEMBER 2008 AND 14 DECEMBER 2009 AS AMENDED 11 JUNE 2012
Gwrthrychau elusennol
1) THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: A) THE PROVISION OF HOUSING ACCOMMODATION FOR THE BENEFICIARIES; AND B) OTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS. 2) THE LAND IDENTIFIED IN THE FIRST SCHEDULE TO THIS SCHEME MUST BE RETAINED BY THE TRUSTEES FOR USE FOR THE OBJECTS OF THE CHARITY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF ST PANCRAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.