THE JOHN BYRON CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes charitable donations to individuals and organisations in Hucknall, Nottinghamshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 22 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- THE BYRON CHARITY (Enw gwaith)
- BYRON'S CHARITY (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shirley Robbins | Cadeirydd | 01 October 2017 |
|
|
||||
ian Briggs | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Gordon Kenneth Mann | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
David Paul Shaw | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Lee Waters | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Rev Helen Chantry | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Barbara McDonald | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
TREVOR LOCKE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
John Wilmott | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Brian Hinsley | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Barbara Knowles | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Phillip Rostance | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £208 | £403 | £397 | £396 | £597 | |
|
Cyfanswm gwariant | £575 | £400 | £400 | £395 | £495 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
REP VOL. 21 PP 409. SCHEME OF CHARITY COMMISSION 26 MAY 1888 VARIED 12 OCTOBER 1915.
Gwrthrychau elusennol
INCOME DIVIDED INTO THREE PARTS AS FOLLOWS, (1) CHURCH BRANCH - FOR MAINTENANCE OF THE PARISH CHURCH OF HUCKNALL. (2) ELEEMOSYNARY BRANCH - FOR THE POOR, IN THE FORM OF GIFTS IN KIND OR TEMPORARY RELIEF IN MONEY, BY LOAN OR OTHERWISE. AID IN SICKNESS. COST OF OUTFITS ON ENTERING A TRADE OR OCCUPATION (3) GENERAL BRANCH - FOR PAROCHIAL PURPOSES.
Maes buddion
HUCKNALL TORKARD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 PARK DRIVE
HUCKNALL
NOTTINGHAM
NG15 7LQ
- Ffôn:
- 01159633735
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window