Hanes ariannol MOSAIC 1898 LTD

Rhif yr elusen: 214212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.56m £1.74m £1.74m £1.74m £2.28m
Cyfanswm gwariant £1.52m £1.32m £1.50m £1.70m £2.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £216.51k £183.76k £215.43k £245.64k £254.84k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.88k £305.62k £80.10k N/A £243.18k
Incwm o roddion a chymynroddion £19.42k £311.99k £112.45k £28.36k £335.37k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £39.60k £2.30k £1.34k £15.24k £1.94k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.50m £1.42m £1.62m £1.69m £1.94m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £4.32k £2.99k £2.88k £3.52k £3.98k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £200 £0 £0 £0 £8.10k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.52m £1.31m £1.50m £1.70m £2.03m
Gwariant - Ar godi arian £1.38k £1.20k £1.20k £1.20k £1.25k
Gwariant - Llywodraethu £6.38k £5.04k £6.85k £8.97k £9.76k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £12.34k £6.81k £3.85k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.38k £1.20k £1.20k £1.20k £1.25k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0