THE CORFE CASTLE TOWN TRUST

Rhif yr elusen: 214278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Maintains the Town Hall and Museum for the benefit of residents and visitors to Corfe Castle. The museum focuses on the heritage and economy of Purbeck in general and Corfe Castle village in particular.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £6,060
Cyfanswm gwariant: £47,194

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • TOWN TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mary Louise HAYWOOD Cadeirydd 16 January 2021
DORSET RECORD SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Martin Eric Rowell Ymddiriedolwr 13 May 2024
THE CORFE CASTLE TOWN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Jonathan Lermit Ymddiriedolwr 13 May 2024
THE CORFE CASTLE TOWN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
David Mark Churchill Ymddiriedolwr 01 December 2023
THE CORFE CASTLE TOWN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Angela Hazel Elaine Sturch Ymddiriedolwr 14 April 2021
THE CORFE CASTLE TOWN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Anthony Roland Bryan Ymddiriedolwr 14 April 2021
Dim ar gofnod
Susan Elizabeth Mitchell Ymddiriedolwr 15 April 2020
THE CORFE CASTLE TOWN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Adriana Elizabeth Proudman Ymddiriedolwr 15 April 2020
THE CORFE CASTLE TOWN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Shaun Paul Fuller Ymddiriedolwr 09 January 2020
THE CORFE CASTLE TOWN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
COLIN JAMES FULLER Ymddiriedolwr 09 January 2019
Dim ar gofnod
Victoria Jane de Wit Ymddiriedolwr 03 October 2017
THE CORFE CASTLE TOWN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.56k £14.16k £14.55k £11.43k £6.06k
Cyfanswm gwariant £6.93k £20.38k £5.06k £14.56k £47.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 10 Ebrill 2024 70 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 20 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 12 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 03 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 Toms Mead
Corfe Castle
Wareham
BH20 5HH
Ffôn:
01929481375
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael