UNCLE BILLY'S CHILDREN'S FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
provide poor children resident in the prescribed streets with an annual treat
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 29 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon Alexander McLaren | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
John Croot | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Graham King | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
David Shaw | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|||||
Richard Peet | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|||||
Kathryn Caulfield | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.53k | £1.85k | £1.66k | £1.82k | £5.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.46k | £0 | £3.50k | £1.95k | £3.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ebrill 2024 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Mawrth 2022 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Mawrth 2022 | 411 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 20 OCTOBER 1953 AS VARIED BY SCHEME OF 19 MARCH 1986
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROVIDE FOR SCHOOL CHILDREN OVER THE AGE OF FOUR YEARS AND UNDER THE AGE OF TWELVE YEARS RESIDENT IN THE PRESCRIBED STREETS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS AT LEAST ONE ENJOYABLE EVENT EACH YEAR; (B) IN OHTER-WISE RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY CHILDREN UNDER THE AGE OF 16 YEARS RESIDENT IN THE PRESCRIBED STREETS WHO ARE CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANT OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH CHILDREN.
Maes buddion
CERTAIN STREETS SITUATED IN THE BOROUGH OF CHESTERFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHIEF EXECUTIVES OFFICE
TOWN HALL
CHESTERFIELD
DERBYSHIRE
S40 1LP
- Ffôn:
- 01246 959657
- E-bost:
- huw.bowen@chesterfield.gov.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window