ymddiriedolwyr FOORD ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 214466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Byers | Cadeirydd | 05 November 2018 |
|
|
||||
Carol Bicker | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Alex Marlow | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
David Angier | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Albert Pilcher | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
VIVIENNE SIMMONDS | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
MARKHAM CHESTERFIELD | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
LYNNE CAPELING | Ymddiriedolwr | 24 November 2011 |
|
|
||||
MRS H COLVIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.