Hanes ariannol WILLIAM MEDLEY'S CHARITY

Rhif yr elusen: 214513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (110 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/01/2020 15/01/2021 15/01/2022 15/01/2023 15/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £59.11k £14.10k £24.52k £32.60k £34.83k
Cyfanswm gwariant £11.56k £7.87k £26.59k £14.30k £46.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A