Hanes ariannol THE DUTCH CHURCH IN LONDON
Rhif yr elusen: 214686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £478.15k | £526.20k | £192.69k | £238.43k | £649.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £429.54k | £408.29k | £349.62k | £414.23k | £511.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £8.55k | N/A | N/A | £390.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £2.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £653 | N/A | N/A | £125.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £13.84k | N/A | N/A | £128.28k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £503.16k | N/A | N/A | £2.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £357.84k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £4.54k | N/A | N/A | £19.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | £491.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | £11.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £6.84k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £403.75k | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.