THE JAMES AND ADA ROBB CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide almshouses for persons who are or have been resident in the City of Birmingham who are in reduced or necessitous circumstances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1157777 THE JAMES AND ADA ROBB CHARITY
- 23 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
- 25 Tachwedd 2015: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.54k | £52.04k | £57.74k | £55.31k | £59.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.55k | £47.77k | £48.10k | £64.85k | £44.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2014 | 06 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2014 | 06 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2013 | 02 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2013 | 02 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2012 | 21 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2012 | 21 Rhagfyr 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF TRUST DATED 31ST JANUARY 1951
Gwrthrychau elusennol
TRUST FUND FOR ACQUIRING AND MAINTAINING ALMSHOUSES FOR PERSONS WHO ARE REDUCED OR NECESSITOUS CIRCUMSTANCES RESIDENT OF FORMERLY RESIDENT IN THE CITY OF BIRMINGHAM WITH QUALIFICATION AS DETERMINED BY TRUSTEES. RESIDUE OF INCOME FOR STIPENDS FOR INMATES OF THE ALMSHOUSES.
Maes buddion
CITY OF BIRMINGHAM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window