Hanes ariannol THE SALVATION ARMY
Rhif yr elusen: 214779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £237.52m | £240.61m | £237.79m | £281.95m | £280.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £233.42m | £235.52m | £199.22m | £226.75m | £269.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.52m | £1.50m | £12.30m | £2.61m | £1.52m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £134.17m | £130.19m | £144.56m | £155.84m | £152.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £88.24m | £91.20m | £58.56m | £95.10m | £106.30m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.61m | £13.20m | £30.61m | £25.58m | £16.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £206.00k | £215.00k | £225.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.59m | £5.22m | £2.85m | £3.44m | £3.55m | |
|
Incwm - Arall | £1.13m | £1.02m | £1.44m | £1.99m | £2.45m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £60.29m | £52.97m | £48.39m | £66.28m | £62.75m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £148.54m | £141.44m | £116.96m | £128.84m | £159.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £84.89m | £94.08m | £82.26m | £96.73m | £110.66m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £684.00k | £662.00k | £573.00k | £552.00k | £766.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.17m | £48.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.