DR MILLEY'S HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Offering affordable accomodation to ladies of all ages and all circumstances, who may have difficulty renting in the private sector.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 29 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Werry | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|||||
Jane Douthwaite | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Rosie Harvey - Coggins | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Sheila Marjorie Linger | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
SUSAN GALLAGHER | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Mark Lupton | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
GAIL RYAN | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|||||
Wendy Dee | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|||||
DONNA MARIE GREATOREX | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|||||
Elaine Price | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|||||
CYNTHIA Mary TIPPER | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|||||
Roger Michael Hartley | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.20k | £55.99k | £88.75k | £69.36k | £47.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.95k | £35.71k | £36.08k | £51.21k | £68.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 13/03/2007 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15/07/2010 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 08/03/2012 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 14/03/2013 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 25/07/2013 AS AMENDED ON 12/03/2015 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 19/11/2015 as amended on 06 Jun 2019 as amended on 24 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
A)THE PROVISION OF HOUSING ACCOMMODATION FOR POOR WOMEN WHO: I) ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS; AND II) ARE RESIDENT IN THE AREA COVERED BY LICHFIELD DISTRICT COUNCIL AND B) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS AS THE TRUSTEES DECIDE. THE TRUSTEES MUST GIVE PREFERENCE TO THOSE PERSONS RESIDENT IN THE CITY OF LICHFIELD.
Maes buddion
THE CITY OF LICHFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dr Milleys Almshouses
7 Beacon Street
LICHFIELD
Staffordshire
WS13 7AA
- Ffôn:
- 07580971928
- E-bost:
- drmilleys@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window