ST NICHOLAS HOSPITAL

Rhif yr elusen: 214916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Almshouse - providing accommodation for people in need of assistance.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £231,015
Cyfanswm gwariant: £241,159

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ionawr 1998: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 20 Medi 1965: Cofrestrwyd
  • 30 Ionawr 1998: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Anthony Monds Cadeirydd 25 January 2024
Dim ar gofnod
Rev David Gardiner Ymddiriedolwr 28 October 2024
Dim ar gofnod
Nicholas Wood-Roe Ymddiriedolwr 25 April 2024
Dim ar gofnod
ROSEMARY STIVEN Ymddiriedolwr 25 April 2024
Dim ar gofnod
RICHARD DAVID TRAHAIR Ymddiriedolwr 27 July 2023
ST JUST MINERS' CHAPEL
Derbyniwyd: 39 diwrnod yn hwyr
Esme Faith Hopkinson Ymddiriedolwr 26 January 2023
Dim ar gofnod
Christine Elizabeth Romano Ymddiriedolwr 28 October 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £238.69k £217.49k £224.78k £237.98k £231.02k
Cyfanswm gwariant £241.30k £233.82k £290.02k £272.61k £241.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 12 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 13 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 25 JANUARY 1931 AND SCHEME OF 7 MARCH 1961
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE EXTRA COMFORT AND BENEFITS FOR ANY BENEFICIARY OF ST. NICHOLAS HOSPITAL OR FOR OTHER CHARITABLE PURPOSES AS DEFINED IN THE SCHEME.
Maes buddion
SALISBURY
Hanes cofrestru
  • 30 Ionawr 1998 : Asset transfer out
  • 20 Medi 1965 : Cofrestrwyd
  • 30 Ionawr 1998 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CLERKS OFFICE
ST. NICHOLAS HOSPITAL
5 ST. NICHOLAS ROAD
SALISBURY
SP1 2SW
Ffôn:
01722340369