W W PRESCOTT'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide accommodation for those in poverty / hardship
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 11 June 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Stockport
- Tameside
Llywodraethu
- 04 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- PRESCOTT'S CHARITY (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Debra Elliott | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
Sean Baggaley | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Lynn Brandwood | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Rachel Wise | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Colin Roy Barson | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Janet Mobbs | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Rev Clive Larsen | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Rev Miles Howarth | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/06/2019 | 11/06/2020 | 11/06/2021 | 11/06/2022 | 11/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.83k | £29.77k | £31.34k | £25.38k | £21.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.55k | £10.19k | £10.19k | £17.44k | £28.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 11 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 21 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 21 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 11 Mehefin 2023 | 31 Hydref 2024 | 203 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 11 Mehefin 2022 | 11 Medi 2024 | 519 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mehefin 2022 | 11 Medi 2024 | 519 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 11 Mehefin 2021 | 12 Ebrill 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mehefin 2021 | 12 Ebrill 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 11 Mehefin 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mehefin 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 17 JANUARY 1986
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROVISION OF ALMSHOUSES AND PENSIONS FOR AGED PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS WITH A PREFERENCE TO PERSONS SO QUALIFIED WHO ARE MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND OR WHO ARE PROTESTANT DISSENTERS. 2. IN RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY BENEFICIARIES INCLUDING RESIDENTS IN THE ALMSHOUSES OF THE CHARITY BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED HARDSHIP OR DISTRESS OF BENEFICIARIES.
Maes buddion
THE ANCIENT TOWNSHIPS OF BREDBURY, DENTON AND REDDISH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 Crescent Road
STOCKPORT
SK1 2QQ
- Ffôn:
- 07789915263
- E-bost:
- CLIVELARSEN2@ME.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window