THE FRIENDS OF UNIVERSITY HOSPITAL LEWISHAM

Rhif yr elusen: 214939
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Receiving gifts, donations and bequests. All funds raised are used to provide comforts and amenities for the hospital's patients and staff.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £1,363
Cyfanswm gwariant: £4,129

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Greenwich
  • Lewisham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1095551 CHILDREN FIRST LEWISHAM
  • 13 Tachwedd 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1050522 LEWISHAM AND GREENWICH NHS TRUST CHARITABLE FUND
  • 16 Medi 1964: Cofrestrwyd
  • 13 Tachwedd 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE LEAGUE OF FRIENDS OF LEWISHAM HOSPITAL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £18.23k £48.73k £4.75k £5.94k £1.36k
Cyfanswm gwariant £6.53k £41.50k £13.99k £5.40k £4.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 25 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 22 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 30 Awst 2021 31 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 07 Medi 2021 39 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 25 Awst 2020 26 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 Not Required