Hanes ariannol THE WESTON LONGVILLE, MORTON ON THE HILL AND ATTLEBRIDGE HALL FOR ALL
Rhif yr elusen: 214942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (92 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.65k | £13.96k | £27.37k | £27.57k | £22.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.65k | £18.77k | £18.20k | £15.41k | £22.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.91k | £2.67k | £4.91k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.