ymddiriedolwyr THE WESTON LONGVILLE, MORTON ON THE HILL AND ATTLEBRIDGE HALL FOR ALL
Rhif yr elusen: 214942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (92 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Mark Howey | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Nickolas Vignir Barber | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|
||||
Amanda Dawn Rayner | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Julie Cowley | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
||||
Maureen Smith | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
||||
Janice May Richardson | Ymddiriedolwr | 24 September 2015 |
|
|
||||
Helen Miriam Rutterford | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||
Margaret Ann Carter | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||
VIRGINIA FURNESS | Ymddiriedolwr | 22 March 2013 |
|
|
||||
JOHN PARSONS | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||
TREVOR SMITH | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||
RUTH ELIZABETH GOODALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.