ymddiriedolwyr THE ABRAM UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 214961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Carol Close | Cadeirydd | 15 September 2022 |
|
|
||||
Susan Jones | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Maxine Williams | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Eunice Smethurst | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|||||
Eamonn Connor | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
robert parker | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
JOHN PIMBLETT | Ymddiriedolwr | 03 February 2012 |
|
|
||||
ALAN JOSEPH AINSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLES ETCHES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.