Hanes ariannol SACRED HEART FATHERS TRUST

Rhif yr elusen: 215011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £483.76k £473.09k £504.00k £401.00k £605.03k
Cyfanswm gwariant £598.33k £517.99k £608.00k £612.00k £811.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £113.00k N/A £186.90k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £15.00k N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £99.00k N/A £115.39k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £276.00k N/A £294.14k
Incwm - Arall N/A N/A £1.00k N/A £8.61k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A £157.95k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £588.00k N/A £633.77k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £20.00k N/A £19.47k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 N/A £15.04k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £17.00k N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £20.00k N/A £19.47k
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A £157.86k