HENRY SMITH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support the poor and needy in Little Bookham, usually around 8 individuals, with vouchers to be used in a local shop. Occasionally we make a grant to an individual for a specific reason.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Surrey
Llywodraethu
- 15 Awst 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 289548 THE EQUITABLE CHARITABLE TRUST
- 27 Mai 1963: Cofrestrwyd
- HENRY SMITHS CHARITY PARISH OF LITTLE BOOKHAM (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Poulton | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
|
||||
Pat Tilley | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.40k | £0 | £4.40k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.25k | £1.95k | £2.25k | £3.91k | £960 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
REP VOL. 13 PP 475 AS AMENDED BY SCHEME OF 14TH SEPTEMBER 1992
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY THE INCOME OF THE CHARITY,AFTER DEFRAYING THEREFROM THE COST OF MAINTAINING THE PROPERTY OF THE CHARITY (INCLUDING THE REPAIR AND INSURANCE OF ANY BUILDING THEREON) AND ALL OTHER CHARGESAND OUTGOINGS PAYABLE IN RESPECT THEREOF AND ALL THE PROPER COSTS,CHARGES AND EXDPENSES OF AND INCIDENTAL TO THE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE CHARITY,FOR:(1)RELIEF IN NEED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THIS SCHEME(2)SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THEINHABITANTS OF THE AREA OF THE ANCIENT PARISH OF LITTLE BOOKHAM AS THE TRUTEES THINK FIT
Maes buddion
THE ANCIENT PARISH OF LITTLE BOOKHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OAKHURST
EDGELEY
BOOKHAM
LEATHERHEAD
KT23 3BE
- Ffôn:
- 01372454323
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window