Hanes ariannol THE SALVATION ARMY SOCIAL WORK TRUST
Rhif yr elusen: 215174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £155.07m | £160.43m | £172.71m | £201.36m | £252.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.76m | £169.65m | £162.18m | £187.03m | £219.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £43.56m | £56.66m | £69.11m | £86.59m | £105.80m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.23m | £4.31m | £7.68m | £6.49m | £4.06m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.32m | £19.46m | £21.31m | £28.80m | £25.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £125.83m | £138.22m | £149.73m | £169.73m | £196.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.62m | £2.74m | £1.50m | £1.39m | £1.85m | |
|
Incwm - Arall | £298.00k | £5.00k | £164.00k | £1.44m | £29.07m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.21m | £1.02m | £1.17m | £1.42m | £871.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £163.01m | £169.60m | £162.13m | £186.98m | £218.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £750.00k | £50.00k | £50.00k | £50.00k | £50.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £170.00k | £155.00k | £178.00k | £140.00k | £167.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £50.00k | £50.00k | £50.00k | £50.00k | £50.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.