Hanes ariannol PUDLESTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 215181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.53k £21.46k £24.31k £9.33k £17.98k
Cyfanswm gwariant £20.32k £15.14k £15.11k £19.63k £9.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.23k £10.67k N/A N/A