WIRRAL MENCAP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide Outreach Service Run weekly Crossbow Club for adults Fund travel and incidental costs for annual week long holiday for Crossbow members Run two minibuses used by the Crossbow Club (also available for use by other groups) Hold members meetings Produce bi-monthly newsletter Fund annual Christmas party Run Gateway Active Award Project
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Wirral
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1153742 WIRRAL MENCAP
- 08 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
- 04 Rhagfyr 2014: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- WIRRAL SOCIETY FOR MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN AND ADULTS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.93k | £20.51k | £24.56k | £42.83k | £94.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.05k | £33.38k | £31.44k | £57.20k | £115.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | 28 Tachwedd 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | 28 Tachwedd 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2012 | 13 Mai 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2012 | 13 Mai 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2011 | 28 Tachwedd 2012 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 1959 AS AMENDED 25/07/1964, AS AMENDED 27/11/1980, AS AMENDED 27/112003 AS AMENDED 27/06/2013
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF PEOPLE WITH A LEARNING DISABILITY IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF HELP AND SUPPORT FOR THEM AND FOR THEIR FAMILIES, DEPENDANTS AND CARERS, AND (B) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR PEOPLE WHO HAVE NEED THEREOF BY REASON OF LEARNING DISABILITY WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE
Maes buddion
WIRRAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window