TRELEWIS O A P WELFARE COMMITTEE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arrange various coach Outings to places of interest. Organise various social events eg. concerts, bingo social evenings, luncheon club, Christmas Dinner with entertainment. Provide transport via minibus to events. Organise short break holidays.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Merthyr Tudful
Llywodraethu
- 01 Mawrth 1963: Cofrestrwyd
- TRELEWIS OAP ASSOCIATION COMMITTEE (Enw gwaith)
- TRELEWIS OAP WELFARE COMMITTEE (Enw gwaith)
- TRELEWIS O A P BUILDING AND WELFARE COMMITTEE (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jillian Cowles | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
Elaine Staples | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
JEAN LOVE | Ymddiriedolwr | 26 October 2011 |
|
|
||||
JUNE WHITCOMBE | Ymddiriedolwr | 26 October 2011 |
|
|
||||
IRFONA PRIDE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AUDREY ANNE WILTSHIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.01k | £11.66k | £13.75k | £37.44k | £29.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.14k | £11.62k | £14.89k | £36.79k | £29.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £500 | £1.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION. AS AMENDED 7 MARCH 2003.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ASSIST THE GENERAL GOOD OF ALL OLD PEOPLE BY ASSISTING THE WORK OF STATUTORY AUTHORITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS ENGAGED IN PROVIDING FACILITIES FOR PHYSICAL AND MENTAL RECREATION, DEVELOPING PHYSICAL IMPROVEMENT, FURTHERING HEALTH, RELEIVING POVERTY, DISTRESS OR SICKNESS, OR IN PURSUING ANY OBJECTS WHICH NOW ARE OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE.
Maes buddion
TRELEWIS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 ST. MARY STREET
TRELEWIS
TREHARRIS
CF46 6AL
- Ffôn:
- 01443411597
- E-bost:
- audreyanne16@sky.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window