Hanes ariannol THE UNITED CHARITY OF WILLIAM AVERY AND OTHERS
Rhif yr elusen: 215515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/06/2019 | 24/06/2020 | 24/06/2021 | 24/06/2022 | 24/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.55k | £38.39k | £38.18k | £38.74k | £40.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.94k | £24.12k | £37.23k | £17.63k | £18.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.