THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HEALTH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Examination, Certification and Membership body- Charity remained dormant throughout the year
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Medi 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1125949 ROYAL SOCIETY FOR PUBLIC HEALTH
- 31 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
- 30 Medi 2013: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- THE ROYAL SOCIETY OF HEALTH (Enw gwaith)
- ROYAL SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HEALTH (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.15m | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £1.21m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.35m | £1.10m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.57k | £37.03k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £20 | £18.13k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £1.05m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.17k | £147.53k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13.52k | £8.92k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 29 Hydref 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 12 Gorffennaf 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 28 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 AUGUST 1888 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 26 JULY 1955, 29 JUNE 1982, 28H APRIL 1987, 23 APRIL 1996, 25 MAY 2000 AND 25 JUNE 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE ADVANCEMENT OF HEALTH RELATED SCIENCES IN ALL OR ANY OF THEIR BRANCHES AND THE DIFFUSION OF KNOWLEDGE RELATING THERETO.
Maes buddion
WORLDWIDE
Elusennau cysylltiedig
- 30 Medi 2013 : Asset transfer out
- 31 Ionawr 1963 : Cofrestrwyd
- 30 Medi 2013 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window