ymddiriedolwyr BEAUMONT RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 215594
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony David Smith | Cadeirydd | 15 January 2020 |
|
|||||||
Rev Susan Elizabeth Field | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||||
Don Davis | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||||
Alison Barnes | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||||
Rev MARY GREGORY | Ymddiriedolwr | 25 October 2015 |
|
|
||||||
Elizabeth Ann Gooding | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||||
Erica Jane Smith | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||||
GEORGINA RAFFLE | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|||||||
Dean Edwin Benton | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.