Hanes ariannol BARRY AND DISTRICT MENCAP SOCIETY

Rhif yr elusen: 215607
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012
Cyfanswm Incwm Gros £8.09k £6.66k £6.21k £10.94k £6.00k
Cyfanswm gwariant £5.48k £5.11k £8.50k £12.93k £4.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A