ELIZABETH HALL FOR WIDOWS

Rhif yr elusen: 215636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE CHARITY PROVIDES ACCOMMODATION FOR ELDERLY (OLD) PEOPLE IN 4 COTTAGES UNDER ONE ROOF AT NORMANTON-ON-TRENT, NEWARK, NORTH NOTTINGHAMSHIRE, NG23 6RQ. THE CHARITY LETS ITS 32.83 ACRES OF ENDOWMENT FARM LAND TO A TENANT FARMER WHO CULTIVATES THE LAND AND PAYS AN ANNUAL RENT OF 3840.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £25,768
Cyfanswm gwariant: £30,672

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mawrth 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GACHES CHARITY AND OTHERS (Enw blaenorol)
  • MARY MELLER (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MR ANDY MARTIN Cadeirydd
Dim ar gofnod
John Vessey Machin Ymddiriedolwr 19 November 2019
Dim ar gofnod
ROBERT BROUGH Ymddiriedolwr 15 December 2016
Dim ar gofnod
MARGARET MARTIN Ymddiriedolwr 20 February 2013
Dim ar gofnod
JULIE RUSHBY Ymddiriedolwr 16 November 2012
Dim ar gofnod
PAT WILLIAMS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.26k £25.48k £25.22k £23.83k £25.77k
Cyfanswm gwariant £13.80k £13.33k £44.52k £15.76k £30.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 08 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 08 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEMES OF 13 OCTOBER 1916 AND 13 JUNE 1972
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF POOR WIDOWS AND SPINSTERS RESIDENT IN THE AREA OF THE ANCIENT PARISH OF NORMANTON ON TRENT EITHER IN GIFTS IN KIND OR GRANTS OF MONEY.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF NORMANTON ON TRENT
Hanes cofrestru
  • 11 Mawrth 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SCARTHINGMOOR MILL
NORTH ROAD
WESTON
NEWARK
NOTTS
NG23 6TF
Ffôn:
0777 2694424
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael