Dogfen lywodraethu DARTMOOR PRESERVATION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 215665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AS REVISED IN MAY 1962 AND AS AMENDED ON THE 31ST MAY 1970, 29TH MAY 1971, 21ST MAY 1977, 19TH MAY 1979, 16TH MAY 1987 AND 6TH JUNE 1987 31 MAY 1997, 24 MAY 2003 AS AMENDED ON 28 MAY 2011 AS AMENDED BY SCHEME DATED 14 AUG 2019 as amended on 26 May 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PROTECTION, PRESERVATION AND ENHANCEMENT IN THE PUBLIC INTEREST OF THE LANDSCAPE, ANTIQUITIES, FLORA AND FAUNA, NATURAL BEAUTY, AND SCIENTIFIC INTEREST OF DARTMOOR.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DARTMOOR NATIONAL PARK AND AREAS OF THE BORDER PARISHES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.