ymddiriedolwyr LOOSE AMENITIES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 215701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERENCE NEIL DAVIS FRICS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sarah Harden | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Nicola McAuley | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Katherine Wright | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Jane Ellen Butler | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Catherine Kenny | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
John Humphrey Brighton | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Ian Scott Greenfield | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
John Killington | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.